Hanes ariannol THE MOTHERS' UNION (DIOCESE OF BATH AND WELLS BRANCH)
Rhif yr elusen: 250180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (102 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.24k | £52.35k | £20.50k | £30.91k | £34.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.12k | £24.97k | £15.45k | £32.20k | £36.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.