Hanes ariannol THE PRIORY FOR WALES OF THE MOST VENERABLE ORDER OF THE HOSPITAL OF ST JOHN OF JERUSALEM
Rhif yr elusen: 250523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.21m | £6.73m | £5.89m | £7.71m | £8.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.70m | £7.56m | £6.88m | £7.59m | £8.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £99.24k | £160.29k | £80.21k | £672.79k | £191.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.40m | £1.04m | £1.49m | £1.70m | £922.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £131.71k | £197.48k | £96.59k | £99.77k | £144.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.61m | £5.38m | £4.24m | £5.82m | £7.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.54k | £69.31k | £56.89k | £64.60k | £72.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £255.11k | £7.39k | £26.56k | £360.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £67.20k | £90.88k | £40.78k | £28.18k | £40.76k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.93m | £6.97m | £6.43m | £7.13m | £8.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £766.54k | £594.82k | £448.95k | £455.16k | £598.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.54k | £17.75k | £23.49k | £16.41k | £21.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.26k | £0 | £11.40k | £11.08k | £10.88k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.