ymddiriedolwyr THE PRIORY FOR WALES OF THE MOST VENERABLE ORDER OF THE HOSPITAL OF ST JOHN OF JERUSALEM
Rhif yr elusen: 250523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Griffiths | Cadeirydd | 24 June 2023 |
|
|
||||
Marc Aneurin Morgan Penny | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||
Professor Jean Christine White | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|||||
Gillian Knight | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Rhys Llewelyn Jenkins | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
James O'Connor | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
Emily Victoria Bristow | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|
||||
Helen Chloe Wilson | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|
||||
Rev DAVID THOMAS MORRIS | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
Caryn Cox | Ymddiriedolwr | 09 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.