THE GENERAL ASSEMBLY OF UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN CHURCHES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of Religion
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£1,296,540
Roddion a chymynroddion | £545.86k | |
Weithgareddau elusennol | £482.91k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £81.49k | |
Buddsoddiadau | £186.29k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,294,501
Codi arian | £4.68k | |
Weithgareddau elusennol | £1.29m | |
Arall | £0 |
£509,907 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.68k | |
Gwariant elusennol | £1.29m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.04k |
Codi arian a Arall Gwariant | £4.68k | |
Gwariant elusennol | £1.29m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £511.95k |
Pobl

27 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
65 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Chwefror 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachariah Reuben Amos Baker | Ymddiriedolwr | 31 August 2024 |
|
|||||
Rev Laura Mary Dobson | Ymddiriedolwr | 31 August 2024 |
|
|
||||
Sarah Benfield | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Alexander John Bates | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Rev James Edwards Jo James | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Simon Hall | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Jennifer Anne Jacobs | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.66m | £888.92k | £1.13m | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.08m | £1.08m | £1.29m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £315.71k | £1.17m | £395.17k | £450.20k | £545.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £78.99k | £55.72k | £84.94k | £75.72k | £81.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £509.36k | £193.04k | £132.58k | £418.82k | £482.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £186.98k | £166.05k | £166.86k | £180.44k | £186.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £72.74k | £109.37k | £1.88k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.00k | £459.27k | £119.29k | £11.69k | £240.56k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.01m | £1.04m | £1.29m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £85.50k | £68.20k | £44.15k | £4.54k | £4.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.32k | £32.72k | £32.53k | £43.23k | £55.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £46.25k | £107.09k | £34.21k | £56.03k | £36.49k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £37.49k | £34.57k | £40.06k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.72m | £1.63m | £1.49m | £2.57m | £2.48m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £7.30m | £6.95m | £7.99m | £6.42m | £6.90m | |
|
Cyfanswm asedau | £530.04k | £1.29m | £1.27m | £1.31m | £1.36m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£68.67k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £139.90k | £343.43k | £184.15k | £133.71k | £184.45k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Hydref 2023 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 20 Rhagfyr 2023 | 143 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 11 Awst 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 11 Awst 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 1928 AS AMENDED 04/1954,1964, 1971, 1972, 1981, 1982, 1986, 1991, 1994, 1995, 1997, 1999, 19/04/ 2001, 06/04/ 2005, 12/11/ 2005, 17/04/2011, 15/4/2014 AS AMENDED ON 01 APR 2016 as amended on 07 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE A FREE AND INQUIRING RELIGION THROUGH THE WORSHIP OF GOD AND THE CELEBRATION OF LIFE; THE SERVICE OF HUMANITY AND RESPECT FOR ALL CREATION; AND THE UPHOLDING OF THE LIBERAL CHRISTIAN TRADITION.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS.
Elusennau cysylltiedig
- 21 Chwefror 1967 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE GENERAL ASSEMBLY OF UNITARIAN &
ESSEX HALL
1-6 ESSEX STREET
LONDON
WC2R 3HY
- Ffôn:
- 02072402384
- E-bost:
- info@unitarian.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window