Hanes ariannol ROSEHILL ARTS TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 250846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £753.21k £728.67k £642.21k £277.07k £613.74k
Cyfanswm gwariant £698.40k £653.83k £550.89k £531.53k £672.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £338.17k £394.82k £54.52k £25.36k
Incwm o roddion a chymynroddion £644.59k £24.52k £18.98k N/A £462.03k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £377 £411 £411 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £81.63k £691.32k £610.39k N/A £130.43k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £10 £7 £17 N/A £454
Incwm - Arall £26.60k £12.41k £12.41k N/A £20.82k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £687.25k £583.28k £469.06k N/A £672.13k
Gwariant - Ar godi arian £11.15k £616 £8.51k N/A £459
Gwariant - Llywodraethu £17.15k £5.00k £4.08k N/A £4.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall £0 £69.93k £73.32k N/A £0