THE ROYAL WELSH AGRICULTURAL SOCIETY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of agriculture, horticulture, forestry and conservation, primarily through the society's Summer show, Winter fair and Spring festival.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£6,980,546
Roddion a chymynroddion | £288.63k | |
Weithgareddau elusennol | £6.53m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £56.27k | |
Buddsoddiadau | £101.69k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£6,850,133
Codi arian | £39.46k | |
Weithgareddau elusennol | £6.81m | |
Arall | £0 |
£46,930 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £116,734 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £39.46k | |
Gwariant elusennol | £6.81m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £130.41k |
Codi arian a Arall Gwariant | £39.46k | |
Gwariant elusennol | £6.81m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £177.34k |
Pobl

53 Gweithwyr
30 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Chwefror 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof E Wynne Jones | Cadeirydd | 12 June 2015 |
|
|
||||
JOHN RHYS DAVIES FRAGS | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Denley Jenkins FRAgS | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
William Thomas Richards FRICS FAAV | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Esyllt Ellis Griffiths | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Simon Emlyn Bigley | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Lowri Lloyd Williams | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Richard Hartshorn | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Geraint Meredydd James | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|||||
Richard William Kenrick Price | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
David Emlyn Meurig James FRAgS | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
DAVID BRIAN JONES MBE | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|||||
Katherine Anne Atkin-Bowdler | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|||||
Richard Rowland Griffiths Davies | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Richard Maurice Vaughan | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Robert Gwyn Edwards | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Meirion W Owen | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Jonathan Hugh Davies | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Timothy Roger Dowdeswell | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
ALWYN REES | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
Dafydd Parry Jones FRAgS | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
RHIAN DUGGAN | Ymddiriedolwr | 12 June 2015 |
|
|
||||
Menna Davies | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||
WILLIAM HANKS | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
HOWARD NIXON | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|||||
MR GARETH ROBERTS FRAGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Janet Phillips | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SUSAN JONES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID THOMAS JAMES POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS NICOLA DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.07m | £2.10m | £2.94m | £6.36m | £6.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.71m | £2.56m | £2.77m | £6.69m | £6.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £322.90k | £90.20k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £619.93k | £1.14m | £52.69k | £116.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.27m | £865.34k | £805.10k | £1.77m | £288.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £39.19k | £11.61k | £23.71k | £43.76k | £56.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.70m | £929.84k | £2.06m | £4.52m | £6.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.59k | £28.17k | £25.13k | £29.85k | £101.69k | |
|
Incwm - Arall | £20.26k | £0 | £28.24k | £553 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.00k | £40 | £50.00k | £203.66k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.26m | £2.40m | £2.72m | £6.67m | £6.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £446.16k | £160.69k | £54.51k | £21.21k | £39.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.37k | £49.37k | £16.34k | £30.65k | £10.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.84m | £10.31m | £9.90m | £9.65m | £9.73m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.01m | £1.04m | £1.20m | £1.38m | £1.68m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.84m | £3.24m | £3.76m | £3.06m | £2.59m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £436.26k | £778.54k | £729.28k | £436.50k | £497.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 NOVEMBER 1966 AS AMENDED 11 MAY 1989 AND 11 MAY 1993. as amended on 28 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE AGRICULTURE, HORTICULTURE, FORESTRY AND CONSERVATION AND IN PARTICULAR IN WALES. (B) TO ADVANCE SCIENCE, RESEARCH AND EDUCATION IN CONNECTION WITH AGRICULTURE, HORTICULTURE, FORESTRY AND CONSERVATION, (C) TO PROMOTE THE IMPROVEMENT OF LIVESTOCK AND THE PREVENTION AND ERADICATION OF DISEASES IN ANIMALS USEFUL TO MAN. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION).
Maes buddion
UNRESTRICTED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal Welsh Agricultural Society Of
Llanelwedd
BUILTH WELLS
LD2 3SY
- Ffôn:
- 01982553683
- E-bost:
- requests@rwas.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window