Hanes ariannol CONWAY HALL ETHICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 251396
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £549.94k | £600.75k | £667.46k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £597.71k | £614.21k | £742.20k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.76k | £3.78k | £60.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £514.98k | £543.72k | £569.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £509 | £27.96k | £30.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.70k | £25.29k | £7.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.39k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £206.88k | £185.45k | £255.47k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.73k | £18.52k | £32.95k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £378.10k | £410.24k | £453.78k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.