Dogfen lywodraethu CONWAY HALL ETHICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 251396
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 30/11/1938 AS AMENDED ON 25/01/1939 AS AMENDED ON 16/11/1947 AS AMENDED ON 21/12/1947 AS AMENDED ON 02/03/1949 AS AMENDED ON 06/04/1949 AS AMENDED ON 22/05/1883 AS AMENDED ON 05/06/1996 AS AMENDED ON 10/06/2001 AS AMENDED ON 11/11/2012
Gwrthrychau elusennol
THE STUDY AND DISSEMINATION OF ETHICAL PRINCIPLES AND THE CULTIVATION OF A RATIONAL RELIGIOUS SENTIMENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GREATER LONDON AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.