ymddiriedolwyr FURNITURE HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 251683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Thomas | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
David Oakey | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Phillip Peacock | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Dr Jenny Saunt | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Dr Caroline McCaffrey-Howarth | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Simon Swynfen Jervis FSA | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|
||||
Dr Megan Aldrich FSA | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
Dr Megan Wheeler | Ymddiriedolwr | 29 January 2017 |
|
|
||||
Christopher Rowell | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||
Martin Blue Macintosh Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.