THE JEWISH YOUTH FUND

Rhif yr elusen: 251902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Supports Jewish youth work, leisure activities and informal education for young Jews by providing grants to assist Jewish Youth Organisations with projects, training and equipment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £52,435
Cyfanswm gwariant: £123,809

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Tachwedd 1972: Cofrestrwyd
  • 05 Ebrill 1990: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • J Y F (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joshua Benjamin Marks Cadeirydd 22 September 2022
Dim ar gofnod
Gabriel Turner Ymddiriedolwr 15 June 2023
Dim ar gofnod
Sara Jacqueline Franks Ymddiriedolwr 15 June 2023
Dim ar gofnod
Robin Moss Ymddiriedolwr 24 February 2022
KESHET DIVERSITY UK
Derbyniwyd: Ar amser
Lea Caron Helman Ymddiriedolwr 24 June 2021
Dim ar gofnod
Joseph Louis Woolf Ymddiriedolwr 13 June 2019
Dim ar gofnod
ADAM ROSE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PHILIPPA JANE STRAUSS Ymddiriedolwr
THE OSTRICH CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £75.76k £75.05k £61.87k £52.41k £52.44k
Cyfanswm gwariant £194.23k £122.52k £221.93k £108.25k £123.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 22 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 22 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 03 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 03 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 27 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 27 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 02 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 02 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 23 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 23 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 30 DECEMBER 1955 AND TRUST DEED DATED 26 OCTOBER 1972 AS VARIED BY SCHEME OF 5 APRIL 1990
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE AND TRAIN OR ASSIST IN THE EDUCATION AND TRAINING OF YOUNG JEWS AND JEWESSES WITH A VIEW TO THEIR BECOMING JEWISH YOUTH LEADERS AND IN PARTICULAR TO PROVIDE YOUNG PERSONS WHO ARE UNDERGOING OR HAVE UNDERGONE A COURSE IN THE STUDY OF SOCIAL SCIENCE YOUTH LEADERSHIP OR KINDRED SUBJECTS WITH SUPPLEMENTARY TRAINING IN REGARD TO THE SPECIAL PROBLEMS TO BE DEALT WITH BY YOUTH LEADERS IN THE JEWISH COMMUNITY AND TO ASSIST IN MAINTAINING NEEDY YOUTH LEADERS IN THE JEWISH COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 10 Tachwedd 1972 : Cofrestrwyd
  • 05 Ebrill 1990 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
35 BALLARDS LANE
LONDON
N3 1XW
Ffôn:
07459 451 860
E-bost:
info@jyf.org.uk