THE REDBOURN MISSIONARY TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Redbourn Missionary Trust makes grants to the Redbourn Missionary Housing (1974) Trust which owns and manages 10 properties for the use of missionaries on leave or undertaking further study and of retired missionaries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 267130 REDBOURN MISSIONARY TRUST
- 30 Mawrth 1967: Cofrestrwyd
- 04 Ebrill 2014: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.97k | £3.16k | £858 | £89.00k | £66 | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.79k | £44.33k | £10.62k | £1.52k | £500 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 03 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 13 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 13 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 15 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SETTLEMENT DATED 12TH MARCH 1967
Gwrthrychau elusennol
GENERAL CHARITABLE PURPOSES AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 4 OF THE SETTLEMENT).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window