HULME'S BOLTON LECTURESHIP CHARITY ESTATE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The appointment and maintenance in office of a lecturer being a person in holy orders to minister in the church of St. Peter, the parish church of Bolton, in accordance with the requirements of the scheme of this charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Bolton
Llywodraethu
- 25 Mai 1967: Cofrestrwyd
- HULMES CHARITY (Enw gwaith)
- HULME'S LECTURESHIP CHARITY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Louise Hodgkiss | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|||||||
Andrew Richard Cox | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||||
CHRISTINE MAXWELL-HODKINSON FCA FCCA | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|||||||
John Stanley Topolinski | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||||
AUBREY CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 11 May 1994 |
|
|
||||||
KEITH LEWIS ACTON | Ymddiriedolwr | 19 March 1986 |
|
|
||||||
STANLEY GORDON WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.65k | £66.03k | £69.91k | £71.67k | £75.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.41k | £31.54k | £59.59k | £59.21k | £67.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 23 OCTOBER 1973
Gwrthrychau elusennol
1)TO PROVIDE A LECTURER IN THE PARISH CHURCH OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PETER, BOLTON-LE-MOORS, WHO SHALL BE A PRIEST OR DEACON IN HOLY ORDERS. 2) PAYMENT OF A YEARLY STIPEND TO THE LECTURER. 3)TO AUGMENT THE STIPENDS OF THE INCUMBENT AND ANY CURATES OF THE SAID ECCLESIASTICAL PARISH AND OF EITHER OR EACH OF THE INCUMBENTS OF THE ECCLESIASTICAL PARISHES OF ST. PHILIP AND ST. CHAD, BOLTON-LE-MOORS.
Maes buddion
ECCLESIASTICAL PARISHES OF ST. PETER, ST. PHILIP AND ST. CHAD, BOLTON-LE-MOORS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Chorley New Road
Bolton
BL1 4QR
- Ffôn:
- 01204840661
- E-bost:
- COLIN.FLETCHER829@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window