THE HUNTINGDON EVANGELICAL FREE CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WORSHIP, TEACHING, PRAYER, FELLOWSHIP, YOUNG PEOPLES ACTIVITIES COMMUNITY OUTREACH SUPPORTING CHRISTIAN MINISTRY ELSEWHERE. THE CHURCH IS BASED ON A LARGE ESTATE ORIGINALLY BUILT AS A LONDON OVERSPILL ESTATE IN HUNTINGDON, CAMBS, AND STARTED IN THE 1960'S TO SEE THE GOSPEL BEING SHARED AND PREACHED. NO CHARGE IS MADE AND ALL ACTIVITIES ARE OPENLY ACCESSIBLE TO THE PUBLIC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 12 Mehefin 1967: Cofrestrwyd
- MEDWAY CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw gwaith)
- THE OXMOOR EVANGELICAL FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tessa Marva Foderingham | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|
||||
Piak Mongkol Kijviriya-Langford | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
Keith John Doe | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
JOHN MARTIN GEORGE | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Maria George | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.29k | £22.29k | £15.49k | £14.28k | £17.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.19k | £23.90k | £12.44k | £12.20k | £18.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Tachwedd 2020 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Tachwedd 2020 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03/12/1966 AS AMENDED ON 04/02/1978 AS AMENDED ON 03/06/1984 AS AMENDED ON 11/10/1988 AS AMENDED ON 03/07/2011 AS AMENDED ON 22/03/2015
Gwrthrychau elusennol
TO GLORIFY GOD BY: (A) UNITING CHRISTIANS IN WORSHIP, MINISTRY, PRAYER AND FELLOWSHIP. (B) PROCLAIMING BY WORD AND DEED THE GOSPEL OF THE LORD JESUS CHRIST. (C) BEING CONCERNED ABOUT THE SPIRITUAL CARE AND WELLBEING OF THE PEOPLE IN THE AREA. (D) MAINTAINING AND SUPPORTING AT LEAST ONE WHOLE-TIME CHURCH WORKER, WHO MAY BE CALLED BY THE CHURCH TO SERVE AS ITS PASTOR. (E) TEACHING AND PROCLAIMING THE TRUTHS OF THE DOCTRINAL BASIS AS REVEALED BY GOD IN HOLY SCRIPTURE.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE THE OXMOOR ESTATE, HUNTINGDON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Oxmoor Christian Fellowship
Love Oxmoor
The Coneygear Centre
Buttsgrove Way
HUNTINGDON
- Ffôn:
- 07395927936
- E-bost:
- medwaycf@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window