THE SNOWDONIA SOCIETY/CYMDEITHAS ERYRI
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The leading charity working to protect and enhance the Snowdonia National Park through policy based campaign work, awareness raising and pro active enhancement work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Conwy
- Gwynedd
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1155401 CYMDEITHAS ERYRI THE SNOWDONIA SOCIETY
- 18 Gorffennaf 1967: Cofrestrwyd
- 22 Mehefin 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- CYMDEITHAS ERYRI (Enw gwaith)
- SNOWDONIA SOCIETY (Enw gwaith)
- SNOWDONIA NATIONAL PARK SOCIETY (Enw blaenorol)
- SNOWDONIA NATIONAL PARK SOCIETY CYMDEITHAS PARC CENEDLAETHOL ERYRI (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.94k | £102.69k | £198.81k | £116.38k | £123.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.96k | £132.49k | £197.84k | £144.02k | £101.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2014 | 13 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2014 | 13 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2013 | 21 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2013 | 21 Hydref 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2012 | 27 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2012 | 27 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2011 | 15 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2011 | 15 Tachwedd 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 JUNE 1967 AS AMENDED 17 OCTOBER 1987, 11 NOVEMBER 1995, 4 OCTOBER 1997 & 12 OCTOBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO WORK TO CONSERVE THE SCENERY, THE NATURAL AND HISTORIC FEATURES AND THE WILD LIFE WITHIN THE PARK AND TO KEEP THEM UNIMPAIRED FOR THE ENJOYMENT OF PRESENT AND FUTURE GENERATIONS. (FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE CONSTITUTION).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window