Ymddiriedolwyr STOKE-ON-TRENT AND NORTH STAFFORDSHIRE THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 253242

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAN CARNES | Cadeirydd | 15 May 2001 |
|
|
||||
Penelope Ann Smith | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Anne Lakin | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|||||
Ayad Al-Ani | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Natasha Prince | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Dr Thomas Christopher John Petty | Ymddiriedolwr | 23 August 2024 |
|
|
||||
Sarah Ann Hill | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Mark Holland | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
||||
Professor David Amigoni | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||
Gabriella Kervelle Avilon Gay | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|
||||
John Edwin Sambrook | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Fisher | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
IAN PARRY | Ymddiriedolwr | 03 August 2009 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.