ymddiriedolwyr THE EDENBRIDGE ASSOCIATION OF CHURCHES (KNOWN AS THE EDENBRIDGE CHURCHES IN COVENANT)
Rhif yr elusen: 253662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID WHITE | Cadeirydd | 19 September 2016 |
|
|||||
Julia Mizen | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Richmond | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Valerie Bantin | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Rev Andy David Eyre | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Rev Simon Braid | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Simon John Morrison | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|||||
NIcola Mary Talbot | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
DAVID CHRISTOPHER WIDDRINGTON STAFFORD | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
Bernard John Oldfield | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|||||
Jean Mary Gibbons | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
REV Benedict Ayodeji Fadoju | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Emma Jonas | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|||||
Mary Perrett | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
Hilary June Morgan | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
Anthony Shipwright | Ymddiriedolwr | 01 October 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.