SHEFFIELD ASSOCIATION FOR SPINA BIFIDA AND HYDROCEPHALUS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Association is established for the relief of persons who have Spina Bifida and/or hydrocephalus or allied or related disorders who are resident or were formerly resident in the Sheffield postal district by providing for their care, welfare, treatment, education and integration into society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Rotherham
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 03 Mai 1968: Cofrestrwyd
- SHEFFIELD ASSOCIATION FOR SPINA BIFIDA & HYDROCEPHALUS (Enw gwaith)
- THE SHEFFIELD ASSOCIATION FOR SPINA BIFIDA AND HYDROCEPHALUS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELLE GODDARD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Zanib Malik | Ymddiriedolwr | 26 October 2024 |
|
|
||||
Elissia Powell | Ymddiriedolwr | 26 October 2024 |
|
|
||||
Steph Horan | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Patricia Beale | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Janet Tippett | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Philip Hughes | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Bruce Allen | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.94k | £43.62k | £71.83k | £73.70k | £88.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.56k | £56.20k | £61.16k | £67.95k | £75.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED OF THE 2 OCTOBER 1967 AND RULES ADOPTED 1 MAY 1966 AS AMENDED 21 JUNE 1975 AND 12 OCTOBER 1994.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS WHO HAVE SPINA BIFIDA AND/OR HYDROCEPHALUS OR ALLIED OR RELATED DISORDERS WHO ARE RESIDENT OR WERE FORMERLY RESIDENT IN THE SHEFFIELD POSTAL DISTRICT BY PROVIDING FOR THEIR CARE, WELFARE, TREATMENT, EDUCATION AND INTEGRATION INTO SOCIETY.
Maes buddion
SHEFFIELD POSTAL DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHASBAH
Barbara and Les Base (BL10)
57 Burton Street
SHEFFIELD
S6 2HH
- Ffôn:
- 07752665411
- E-bost:
- info@shasbah.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window