ymddiriedolwyr CHEDDLETON FLINT MILL INDUSTRIAL HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 254196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Edwards | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Paul Heathcliffe Statham | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Sargent | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|||||
BARRY ROGERS | Ymddiriedolwr | 05 June 2012 |
|
|
||||
MICHAEL PHILIP WORTHINGTON | Ymddiriedolwr | 22 April 2011 |
|
|||||
ANN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 17 April 2011 |
|
|
||||
GEORGE JOSEPH EDWARDS | Ymddiriedolwr | 17 April 2011 |
|
|
||||
DAVID TRUMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.