Hanes ariannol ROFFEY PARK INSTITUTE LIMITED

Rhif yr elusen: 254591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.70m £5.16m £6.61m £8.14m £8.07m
Cyfanswm gwariant £6.29m £5.93m £8.36m £8.66m £8.46m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.15m £2.13m £3.71m £3.93m £3.21m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £348.85k £41.16k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £307.67k £1.13m £1.64m £1.78m
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.48m £4.50m £5.44m £6.47m £6.13m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.36k £0 £2.08k £37.35k £156.37k
Incwm - Arall £215.13k £348.85k £41.16k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.69m £5.59m £6.90m £7.02m £6.70m
Gwariant - Ar godi arian £606.99k £344.86k £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £99.00k £93.58k £94.60k £85.00k £92.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £1.46m £1.64m £1.76m