Hanes ariannol HENRY SMITH (WORTH ESTATE) NUTFIELD SHARE

Rhif yr elusen: 255839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.40k £11.26k £6.76k £5.70k £4.75k
Cyfanswm gwariant £5.93k £7.17k £3.92k £5.83k £4.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A