TRUST PROPERTY DANISH LUTHERAN CHURCH OF ST NICOLAI

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintenance of church buidings for benefit of congregation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Kingston Upon Hull
Llywodraethu
- 12 Awst 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRY MCCOLLIN | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Charlotte Theill | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||||
Susanne Veien Bolwig Gilbert | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|||||||
graham Gilbert | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|||||||
DANISH CONSUL | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|
||||||
PETER AAROSIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SWEDISH CONSUL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.06k | £4.06k | £2.15k | £2.52k | £2.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.96k | £3.96k | £3.58k | £3.64k | £4.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 30 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 21 Mehefin 2024 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 19 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 1 JUNE 1973 AND 4 JUNE 1973
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEE SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN MAINTAINING, REPAIRING, FURNISHING AND EQUIPPING THE BUILDINGS, IN MAINTAINING THE SERVICES IN THE CHURCH AND SO LONG AS REQUIRED THEREFORE, IN MAINTAINING AND REPAIRING THE VICARAGE AT 17 ALLDERIDGE AVENUE IN THE CITY OF KINGSTONE UPON HULL.
Maes buddion
KINGSTON UPON HULL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DANISH SEAMENS CHURCH
104 OSBORNE STREET
HULL
HU1 2PN
- Ffôn:
- 01482225469
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window