Dogfen lywodraethu HAROLD AND DOROTHY HOWITT TRUST FUND (MERCHANT TAYLOR'S COMPANY)
Rhif yr elusen: 255894
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 15 MARCH 1968, ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 24 OCTOBER 2005, AND RESOLUTIONS OF 1 JANUARY 2006, 21 NOVEMBER 2007 AND 26 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE OBJECTS OF THE MERCHANT TAYLOR'S COMPANY'S CONSOLIDATED CHARITIES FOR THE INFIRM, SEE C.R.FILE NO.214266. 2) TO ASSIST THE BENEFICIARIES WHO ARE NEEDY MEMBERS OF THE PROFESSIONAL CLASSES TO ENABLE THEM TO BECOME WITH WIFE OR HUSBAND A RESIDENT IN THE ACCOMMODATION PROVIDED BY TRUSTEES AND WHETHER PROVIDING NURSING CARE OR OTHERWISE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.