VILLAGE HALL MOGERHANGER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The hall is used by many different groups for activities including, childrens parties, whist drives, parish council meetings, other village social events. The new extension has created opportunities for lettings from people inside and outside the village and we have moved forward increasing the number of people hiring the hall for their many different activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1169339 THE FRIENDS OF MOGGERHANGER VILLAGE HALL
- 13 Awst 1968: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Hilliard | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Julie Parker | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Jacqueline Warren | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Alan Heath | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Stephen Anthony Mercer | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Kenneth Alan Ebbage | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||
LINDA MAY HEATH | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.04k | £80.58k | £29.89k | £18.78k | £22.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.72k | £82.61k | £28.68k | £26.31k | £25.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £51.85k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED THE 20TH JUNE 1938
Gwrthrychau elusennol
A LIBRARY, READING ROOM, LECTURE HALL, WOMEN'S INSTITUTE AND MEN'S CLUB AND GENERALLY FOR THE BENEFIT OR OTHERWISE FOR THE SOUND MORAL EDUCATION AND MENTAL AND PHYSICAL IMPROVEMENT DEVELOPMENT RECREATION AMUSEMENT AND BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH AND VILLAGE OF MOGERHANGER AND OF THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD FOR A RADIUS OF 2 MILES FROM THE HALL.
Maes buddion
MOGERHANGER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. CATHERINES
BEDFORD ROAD
MOGGERHANGER
BEDFORD
MK44 3RQ
- Ffôn:
- 01767640798
- E-bost:
- lindaheath10@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window