Hanes ariannol ST. BARNABAS HOSPICES (SUSSEX) LTD
Rhif yr elusen: 256789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.50m | £17.00m | £20.00m | £18.80m | £20.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.31m | £20.20m | £18.48m | £19.80m | £22.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.56m | £960.00k | N/A | £1.12m | £1.59m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.56m | £2.52m | £7.70m | £3.83m | £2.07m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.17m | £7.55m | £7.15m | £7.29m | £9.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.81m | £5.96m | £4.38m | £5.66m | £5.93m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.64m | £2.64m | £7.73m | £4.95m | £3.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £4.22m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £791.00k | £779.00k | £724.00k | £861.00k | £830.00k | |
|
Incwm - Arall | £83.00k | £58.00k | £14.00k | £34.00k | £26.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.95m | £3.71m | £2.82m | £2.53m | £5.97m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.19m | £13.60m | £13.51m | £13.54m | £15.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.12m | £6.59m | £4.22m | £6.26m | £7.23m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £415.00k | £0 | £19.00k | £33.18k | £22.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £421.00k | £0 | £0 | £118.00k | £102.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £749.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.