Hanes ariannol THE BRITISH ASSOCIATION OF HEAD AND NECK ONCOLOGISTS

Rhif yr elusen: 257199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.32k £59.19k £59.25k £55.75k £31.38k
Cyfanswm gwariant £33.34k £52.38k £44.12k £46.40k £32.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A