CROSBY GILBERT AND SULLIVAN SOCIETY

Rhif yr elusen: 257348
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 39 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Theatrical performances of the works of Gilbert & Sullivan.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2023

Cyfanswm incwm: £19,935
Cyfanswm gwariant: £12,341

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sefton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Tachwedd 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CROSBY GILBERT AND SULLIVAN AMATEUR OPERATIC SOCIETY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Roderick James Walker Cadeirydd 07 September 2017
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT CROSBY ST FAITH
Derbyniwyd: Ar amser
Josie Hardman Ymddiriedolwr 19 July 2019
Dim ar gofnod
Peter Crichton Ymddiriedolwr 18 July 2019
INTERNATIONAL GILBERT AND SULLIVAN ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Green Ymddiriedolwr 05 July 2018
Dim ar gofnod
Christine Shahin Ymddiriedolwr 07 September 2017
Dim ar gofnod
Elaine Williams Ymddiriedolwr 07 September 2017
Dim ar gofnod
Emma Williams Ymddiriedolwr 07 September 2017
GHOSTLIGHT PERFORMERS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jonathan Taylor Ymddiriedolwr 07 September 2017
Dim ar gofnod
JULIE GILL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARGARET ANNE CARDEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.77k £10.36k £5.50k £9.26k £19.93k
Cyfanswm gwariant £12.16k £8.20k £2.58k £13.35k £12.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 39 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 39 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 01 Ebrill 2025 366 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 26 Gorffennaf 2023 117 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 07 Ebrill 2022 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 28 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
55a Oxford Road
Waterloo
LIVERPOOL
L22 8QE
Ffôn:
01512819254