Hanes ariannol THE ELECTRICAL SAFETY COUNCIL
Rhif yr elusen: 257376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.84m | £7.01m | £5.77m | £5.62m | £7.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.79m | £2.29m | £1.91m | £1.95m | £2.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £300 | £10.00k | £3.50k | £4.00k | £6.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.74k | £63.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.47k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.90m | £3.47m | £4.96m | £4.74m | £6.01m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £78.60k | £118.46k | £30.73k | £8.74k | £62.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £815.40k | £878.38k | £780.15k | £875.72k | £1.00m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.54m | £0 | £277 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.23m | £2.07m | £1.68m | £1.72m | £2.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £151.93k | £79.64k | £105.88k | £103.10k | £80.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £375.59k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £79.20k | £0 | £80.35k | £0 | £292.56k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £40.16k | £24.22k | £32.77k | £26.80k | £14.36k | |
|
Gwariant - Arall | £1.40m | £136.90k | £120.94k | £128.89k | £37.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.