Hanes ariannol THE PSORIASIS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 257414
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £549.44k | £643.60k | £526.88k | £663.09k | £647.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £305.71k | £440.90k | £547.13k | £594.62k | £474.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £382.87k | £454.91k | £334.59k | £474.88k | £476.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £33.76k | £40.74k | £57.21k | £37.85k | £23.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £132.82k | £147.96k | £135.08k | £150.35k | £147.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £266.61k | £335.09k | £232.66k | £372.13k | £373.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £204.55k | £342.39k | £432.69k | £504.90k | £385.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £89.71k | £89.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.27k | £19.21k | £23.19k | £16.78k | £15.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £50.55k | £183.00k | £231.79k | £301.44k | £152.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.88k | £23.53k | £29.64k | £29.76k | £32.27k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.