Hanes ariannol WATERHOUSE SMITH'S HOSPITAL

Rhif yr elusen: 257528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 18/07/2020 18/07/2021 18/07/2022 18/07/2023 18/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.46k £12.23k £21.75k £11.33k £14.02k
Cyfanswm gwariant £12.07k £8.23k £11.70k £25.82k £16.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A