Hanes ariannol THE ABBEYFIELD ILKLEY SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 257857
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.41m | £2.78m | £2.83m | £2.86m | £2.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.26m | £3.73m | £2.79m | £2.83m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £501.07k | £258.36k | £332.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £44.04k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £48.77k | £46.34k | £53.37k | £37.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.36m | £2.73m | £2.79m | £2.80m | £2.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £44.04k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.25m | £3.73m | £2.79m | £2.83m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.33k | £15.10k | £13.50k | £12.18k | £1.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.