Hanes ariannol PARKINSON'S DISEASE SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 258197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.16m | £47.36m | £36.32m | £37.59m | £53.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.09m | £38.24m | £28.54m | £30.37m | £38.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £107.00k | £351.29k | £1.62m | £532.13k | £592.81k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.65m | £43.45m | £33.07m | £35.31m | £36.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.94m | £2.90m | £1.38m | £1.54m | £2.18m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £165.00k | £351.53k | £1.64m | £553.91k | £594.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £275.00k | £550.26k | £215.00k | £179.39k | £574.33k | |
|
Incwm - Arall | £126.00k | £106.60k | £11.00k | £9.77k | £13.86m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.77m | £22.71m | £18.64m | £19.22m | £19.64m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £31.22m | £29.85m | £21.68m | £22.97m | £29.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.50m | £8.39m | £6.86m | £7.40m | £8.58m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £593.00k | £505.07k | £423.00k | £573.72k | £649.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.25m | £6.57m | £4.51m | £4.36m | £7.39m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £57.00k | £61.43k | £56.00k | £117.94k | £192.64k | |
|
Gwariant - Arall | £369.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.