ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF SIDMOUTH PARISH CHURCH
Rhif yr elusen: 258735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenda Mary Moss | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|||||||
Andrew Charles Scott | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||||
Erica Connolly | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||||
Raymond Ernest Appleby | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||||
Pamela Christine Evennett | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||||
Margaret Elisabeth Moss | Ymddiriedolwr | 04 May 2019 |
|
|
||||||
Margaret Jewes | Ymddiriedolwr | 04 May 2019 |
|
|
||||||
Alan Clarke | Ymddiriedolwr | 04 May 2019 |
|
|||||||
Cynthia Anne Scott | Ymddiriedolwr | 04 May 2019 |
|
|
||||||
Michael James Ellingham | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|||||||
SUSAN BYRD | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.