THE MUSIC THERAPY CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of research into music therapy. Provision of grants to music therapy students. Support for music therapy projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mawrth 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1114703 MUSIC FOR ALICE (MFA)
- 28 Awst 1969: Cofrestrwyd
- THE MUSIC THERAPY CHARITY LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Neta Spiro | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Christopher Clarke | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Leanne O'Keeffe | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Dr Jacques Launay | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|||||
Benedict Charles George Richardson | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
David M Greenberg | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Grace Pauline Meadows | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|||||
Dr Rachel Darnley-Smith | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
ROGER SWAIN CIPFA | Ymddiriedolwr | 12 January 2018 |
|
|||||
DOMINIC ADAM DELAFORCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN ELIZABETH WALDMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR KATE THOMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR HELEN ODELL-MILLER OBEBAMPhil | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.43k | £54.97k | £42.94k | £51.17k | £38.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.78k | £104.23k | £92.21k | £71.28k | £89.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 02 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 02 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10TH JUNE 1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 16TH NOVEMBER 1989
Gwrthrychau elusennol
1. TO PREVENT, RELIEVE AND CURE SICKNESS AND ILL HEALTH OF EVERY KIND WHETHER PHYSICAL OR MENTAL BY THE USE OF THE ARTS, MUSIC AND COLOUR THERAPY. 2. TO PROMOTE RESEARCH INTO THE USE OF ARTS, MUSIC THERAPY AND COLOUR THERAPY FOR THE ABOVE PURPOSES AND TO PUBLISH THE RESULTS THEREOF.
Maes buddion
UNRESTRICTED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 BAKERS FIELD
DRY DRAYTON
CAMBRIDGE
CB23 8EG
- Ffôn:
- 01954780409
- E-bost:
- info@musictherapy.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window