YEOMANRY BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 259125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide financial welfare assistance to those who have served in Yeomanry Regiments and their dependants who are experiencing hardship.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £35,952
Cyfanswm gwariant: £42,186

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Gorffennaf 1969: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MR CW ELWELL Cadeirydd
Dim ar gofnod
Major General Simon Howe Brooks-Ward CVO CBE TD Ymddiriedolwr 18 October 2023
Dim ar gofnod
Toby Henry Mcintosh Gaddum TD Ymddiriedolwr 12 May 2023
Dim ar gofnod
Alexandra Gail Milne Ymddiriedolwr 16 October 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, BALDOCK
Derbyniwyd: Ar amser
Alexander John Mallin Ymddiriedolwr 15 May 2019
Dim ar gofnod
Keith James Durward FCA Ymddiriedolwr 17 October 2018
THE ARMY MUSEUMS OGILBY CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Colonel Oliver John Harben Chamberlain QVRM TD DL Ymddiriedolwr 28 November 2013
THE DORSET ARMY CADET LEAGUE
Derbyniwyd: Ar amser
THE HARBEN ARMOURY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE COUNCIL OF MILTON ABBEY SCHOOL LTD
Derbyniwyd: Ar amser
RUTHVEN AUSTEN BURDON-COOPER Ymddiriedolwr 28 November 2013
Dim ar gofnod
Brigadier HUGH JOHN ROBERTSON QVRM TD Ymddiriedolwr
THE YEOMANRY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.31k £29.04k £30.47k £32.34k £35.95k
Cyfanswm gwariant £30.96k £28.45k £36.18k £44.27k £42.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 24 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 24 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 22 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 22 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 16 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 16 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 25 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 25 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 21 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
10 Stone Buildings
Lincoln's Inn
LONDON
WC2 3TG
Ffôn:
01993878516
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael