ROYAL ARMY CHAPLAINS' DEPARTMENT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the efficiency of the RACHD, in particular, but not exclusively, by: * Maintaining contact between past & present members of the department * Fostering espirit-de-corps, comradeship & welfare of the department. Also to relieve, either generally or individually, Chaplains or formaer Chaplains or the dependants of such persons who are in conditions of need, hardship or distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1116642 CHARITY OF IDA FRANCES BLACKETT
- 11 Mawrth 1970: Cofrestrwyd
- R A CHD ASSOCIATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael David Parker | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Patrick Cable | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||
Rev Richard Gordon Meikle | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Rev Jeremy Peter Hellier | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|
||||
Rev James Francis | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Rev David Barrett | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Rev Stephen Alastair Blakey | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Colonel Ret'd Tim Purdon | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.13k | £57.38k | £90.53k | £29.48k | £26.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.31k | £20.08k | £24.02k | £100.56k | £32.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 27/02/1970 AS AMENDED ON 04/08/2005 AS AMENDED ON 01/08/2007 AS AMENDED ON 30/07/2008 AS AMENDED ON 14/10/2011 AND AS ALTERED BY SCHEME DATED 02/09/2009
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ROYAL ARMY CHAPLAINS' DEPARTMENT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (1) MAINTAINING CONTACT BETWEEN PAST AND PRESENT MEMBERS OF THE DEPARTMENT; AND (2) FOSTERING ESPRIT-DE-CORPS, COMRADESHIP AND WELFARE OF THE DEPARTMENT. (B) TO RELIEVE, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, CHAPLAINS OR FORMER CHAPLAINS OR THE DEPENDANTS OF SUCH PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MOD Chaplains (Army)
Army HQ
IDL3 Blenheim Building
Marlborough Lines
Monxton Road
ANDOVER
- Ffôn:
- 01264886452
- E-bost:
- neil.sturtivant423@mod.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window