THE BIRMINGHAM MOSQUE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Daily, Friday and Eid prayers. Family support service for family disputes, divorce, marriage introductions and funeral services. Out of School hours activities Organise educational trips, sport and recreational activities, event study circles, health and fitness activities, classes for martial arts. Mosque tours and briefings for visitors and Interfaith dialogue and seminars.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,273,989
Roddion a chymynroddion | £1.07m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £208.51k |
Cyfanswm gwariant:
£652,727
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £652.73k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,400 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £652.73k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £621.26k |
Pobl

19 Gweithwyr
19 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 31 Hydref 1969: Cofrestrwyd
- CENTRAL MOSQUE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHAMMAD AFZAL | Cadeirydd | 02 October 2021 |
|
|
||||||
MUHAMMAD MOHIUDDIN QAMAR | Ymddiriedolwr | 05 October 2024 |
|
|
||||||
ZAFAR ALAM CHAUDHARY | Ymddiriedolwr | 05 October 2024 |
|
|||||||
MUHAMMAD SARFRAZ MADNI | Ymddiriedolwr | 05 October 2024 |
|
|
||||||
ALI YOUSIF MOHAMED | Ymddiriedolwr | 05 October 2024 |
|
|
||||||
MOHAMMAD ASGHAR | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||||
ALLAH DITTA | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||||
MOHAMMED AKRAM | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
AHMAD MAKHDOOM CHISHTI | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||||
Dr Mahmoud Akhtar | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
NASSAR MAHMOOD | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
Mohammed Najib | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|||||||
TAHIR MAHMOOD ALAM | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
||||||
Dr MOHAMMED HANIF | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||||
TARIQ HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|
||||||
MAQBOOL AHMED | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|||||||
ABDUL REHMAN MAHMOOD | Ymddiriedolwr | 12 March 1970 |
|
|
||||||
MAHMOOD AHMED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ABDUL YAHIA RAKEEB | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £624.06k | £987.14k | £1.34m | £1.55m | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £481.79k | £376.60k | £502.82k | £667.62k | £652.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £76.39k | £22.33k | N/A | £7.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £430.09k | £840.19k | £1.18m | £1.30m | £1.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.23k | £14.14k | £12.15k | £5.92k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £175.74k | £132.80k | £151.76k | £215.31k | £208.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £481.79k | £376.60k | £502.82k | £667.62k | £652.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.86k | £11.73k | £27.02k | £34.32k | £22.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £50.38k | £13.61k | £27.39k | £105.77k | £41.36k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.17m | £2.79m | £4.13m | £4.86m | £5.38m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.99m | £2.02m | £1.45m | £1.56m | £1.68m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £142.85k | £173.75k | £109.82k | £95.98k | £116.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 SEPTEMBER 1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
5.1.1. TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY, BUT NOT LIMITED TO, THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, WEDDINGS, FUNERAL SERVICES, EXHIBITIONS, THE PROVISION AND MAINTENANCE OF PLACES OF PUBLIC RELIGIOUS WORSHIP BY PERSONS PROFESSING THE RELIGION OF ISLAM, THE PROVISION AND MAINTENANCE OF RELIGIOUS AND EDUCATIONAL CENTRES, A SOCIAL AND CULTURAL CENTRE AND OTHER PLACES OF STUDY, THE PROVISION AND MAINTENANCE OF CEMETERIES AND BURIAL PLACES FOR THE BURIAL, IN ACCORDANCE WITH ISLAMIC RITES, OF PERSONS PROFESSING THE RELIGION OF ISLAM, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON ISLAMIC BELIEF AND PRACTICE TO HELP ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE RELIGION OF ISLAM; 5.1.2. THE ADVANCEMENT OF RELIGIOUS EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF ISLAM; 5.1.3. THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; AND 5.1.4. THE RELIEF OF POVERTY AND THOSE IN NEED IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF ISLAM IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT.
Maes buddion
BIRMINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BIRMINGHAM CENTRAL MOSQUE
180 BELGRAVE MIDDLEWAY
HIGHGATE
BIRMINGHAM
B12 0XS
- Ffôn:
- 00441214405355
- E-bost:
- enquiries@centralmosque.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window