Hanes ariannol FOWLER SMITH AND JONES CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 259917
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 30/09/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £542.66k | £638.46k | £665.88k | £581.75k | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £495.29k | £569.96k | £630.86k | £567.58k | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £132.69k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £366.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £533.19k | £581.57k | £828.83k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £580.03k | £501.79k | £777.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £32.25k | £40.13k | £65.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £560.80k | £483.10k | £777.45k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £18.58k | £25.67k | £57.14k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £27.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.