THE CHARLTON SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society runs a full lecture and social programme throughout the year aimed at members and other residents. It also promotes its objectives on conservation, environment and the community fabric through making representations, supporting projects and policies on a wide range of issues to support Charlton's heritage, environment and quality of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Greenwich
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Dodson | Cadeirydd | 15 October 2021 |
|
|
||||
Councillor David Llewellyn Gardner | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.78k | £5.81k | £2.66k | £2.01k | £3.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.48k | £2.43k | £3.82k | £2.69k | £2.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Awst 2024 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Medi 2023 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 08 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Ebrill 2022 | 282 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3RD OCTOBER 1969
Gwrthrychau elusennol
A) TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN AND CARE FOR THE BEAUTY, HISTORY AND CHARACTER OF THE AREA OF THE VILLAGE AND ITS SURROUNDINGS.B) TO ENCOURAGE THE PRESERVATION, DEVELOPMENT AND THE IMPROVEMENT OF FEATURES OF GENERAL PUBLIC AMENITY OR HISTORIC INTEREST.C) TO GATHER INFORMATION ABOUT PROPOSALS BY LOCAL AUTHORITIES AND PRIVATE INTERESTS WHICH WOULD ALTER THE CHARACTER OF CHARLTON.D) TO PURSUE THESE ENDS BY MEANS OF MEETINGS, EXHIBITIONS LECTURES, AND PROMOTION OF SCHEMES OF A CHARITABLE NATURE.
Maes buddion
CHARLTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
79 Charlton Lane
LONDON
SE7 8RQ
- Ffôn:
- 07463996285
- E-bost:
- charltonsocietychair@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window