Hanes ariannol OPEN DOORS WITH BROTHER ANDREW
Rhif yr elusen: 260600
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.86m | £4.99m | £5.87m | £5.94m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.77m | £5.01m | £5.74m | £5.79m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £5.82m | £5.91m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £15.45k | £1.47k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £27.91k | £33.21k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £1.26k | -£4.36k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £336.17k | £371.57k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £5.23m | £5.15m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £12.65k | £35.87k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.