Ymddiriedolwyr CROYDON NATURAL HISTORY AND SCIENTIFIC SOCIETY LIMITED

Rhif yr elusen: 260739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CAROLE ANN ROBERTS Cadeirydd 24 April 2014
Dim ar gofnod
Dawn Elizabeth Gibbons Ymddiriedolwr 28 February 2025
Dim ar gofnod
Philip John Swallow Ymddiriedolwr 17 January 2025
THE BOURNE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Malarkey Ymddiriedolwr 17 November 2023
Dim ar gofnod
Patrick Roy Dennison Ymddiriedolwr 15 September 2023
Dim ar gofnod
Jorn Gayelord Cooper Ymddiriedolwr 20 January 2023
Dim ar gofnod
Esther Mann Ymddiriedolwr 14 January 2022
Dim ar gofnod
Edward Armstrong Hart Ymddiriedolwr 14 January 2022
Dim ar gofnod
Pamela Jacqueline Norton Buttrey Ymddiriedolwr 25 April 2019
Dim ar gofnod
ANTONY SKRZYPCZYK Ymddiriedolwr 24 April 2014
Dim ar gofnod
JOHN HICKMAN Ymddiriedolwr 28 June 2013
Dim ar gofnod
IAN GARRYK PAYNE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BRENDA JANICE HAWKINS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod