Hanes ariannol THE GENETICS SOCIETY
Rhif yr elusen: 261062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £665.20k | £676.20k | £618.32k | £565.29k | £601.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £588.92k | £750.82k | £375.59k | £497.38k | £699.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £2.50k | £4.50k | £47 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.69k | £40.06k | £35.63k | £32.68k | £33.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £610.98k | £605.72k | £558.36k | £507.55k | £536.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.29k | £23.95k | £14.81k | £17.51k | £30.84k | |
|
Incwm - Arall | £4.24k | £3.97k | £5.02k | £7.50k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £580.53k | £733.49k | £360.25k | £408.38k | £676.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.39k | £17.32k | £15.34k | £89.00k | £23.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.30k | £33.59k | £7.47k | £17.18k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.57k | £14.05k | £11.75k | £13.01k | £17.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.