ymddiriedolwyr THE GENETICS SOCIETY
Rhif yr elusen: 261062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Ian Henderson | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Dr Gunes Taylor | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
PROF ALISON WOOLLARD | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Prof Jonathan Pettitt | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Natalia Bulgakova | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Dr Alexander Lorenz | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Professor Anne Ferguson-Smith | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Professor Jason Barry Wolf | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Professor Stefan Hoppler | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.