Hanes ariannol THE VERNON SMITH CHURCH TRUST CHARITY

Rhif yr elusen: 261207
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.43k £20.21k £21.05k £26.34k £26.61k
Cyfanswm gwariant £6.66k £3.86k £19.70k £32.07k £16.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A