THE LYME REGIS SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The society works to safeguard and add to the natural and architectural beauty of Lyme Regis and to promote interest in the towns cultural life and history.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
Llywodraethu
- 01 Gorffennaf 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEATHER PATRICIA BRITTON | Cadeirydd | 24 May 2018 |
|
|
||||
Allan Swannell | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
PAUL FURLEY MELLOR | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Anne Nicholls | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
Valerie Jean Doney | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|||||
Mrs Vicki Dizon | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
Peter Clement Coe | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
Mr Jim Bragg | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.75k | £1.53k | £1.89k | £2.30k | £2.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.33k | £1.86k | £1.07k | £2.23k | £3.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 FEBRUARY 1970 AS AMENDED 14 MARCH 1972, 12 MARCH 1974, 11 OCTOBER 1976 AND 29 JANUARY 2010 as amended on 21 Sep 2021 as amended on 26 Apr 2022 as amended on 26 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO SAFEGUARD AND ADD TO THE NATURAL AND ARCHITECTURAL BEAUTY OF LYME REGIS AND ITS NEIGHBOURHOOD IN ACCORDANCE WITH ITS CIVIC REQUIREMENTS. 2. PROMOTE INTEREST IN ITS LIFE AND HISTORY.
Maes buddion
LYME REGIS AND ITS NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Charmouth Close
LYME REGIS
Dorset
DT7 3DJ
- Ffôn:
- 01297792797
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window