ymddiriedolwyr THE ST MICHAELS AND ALL SAINTS CHARITY
Rhif yr elusen: 261304
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Andrew Spicer | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|||||||||
IAN LAING | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|||||||||
Matthew Lebus | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|||||||||
PRUDENCE DAILEY | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|||||||||
Rev ANTHONY BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|||||||||
PROF SIR NIGEL SHADBOLT FRS FREng | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||||||
PROFESSOR HENRY WOUDHUYSEN | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|||||||||
ROBERT EARL | Ymddiriedolwr | 20 October 2011 |
|
|
||||||||
SAMIA SHIBLI | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
RUTH LOUISE LOSEBY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.