Britten Pears Arts

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Artistic programming - concerts at Snape Concert Hall and other locations; Britten-Pears Young Artist Programme - performance driven masterclasses; Aldeburgh Residencies - development for established musicians; Aldeburgh Young Musicians - creative and performing projects for exceptional musicians aged 8 and 18; Learning and Inclusion - engagement with the local community on arts-based projects
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£18,397,000
Roddion a chymynroddion | £9.60m | |
Weithgareddau elusennol | £1.66m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £6.72m | |
Buddsoddiadau | £413.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£12,827,000
Codi arian | £550.00k | |
Weithgareddau elusennol | £6.85m | |
Arall | £5.43m |
£632,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,503,835 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.98m | |
Gwariant elusennol | £6.85m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.57m |
Codi arian a Arall Gwariant | £5.98m | |
Gwariant elusennol | £6.85m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.20m |
Pobl

169 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
156 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£200k i £250k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Suffolk
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 281344 THE SUFFOLK RURAL MUSIC SCHOOL FUND
- 15 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 268512 ALDEBURGH PRIMARY SCHOOL MUSIC ROOM TRUST
- 07 Tachwedd 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1003106 THE ELIZABETH HARWOOD MEMORIAL TRUST
- 23 Gorffennaf 1970: Cofrestrwyd
- ALDEBURGH FOUNDATION (Enw blaenorol)
- ALDEBURGH MUSIC (Enw blaenorol)
- ALDEBURGH PRODUCTIONS (Enw blaenorol)
- SNAPE MALTINGS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir SIMON CHRISTOPHER TOWNSEND ROBEY | Cadeirydd |
|
||||||
David Andrew Leo Clasen | Ymddiriedolwr | 11 October 2024 |
|
|
||||
Andrew Comben | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Matthew Gregory | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Dr Xerxes Mazda | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Lady Sarah Younger | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Stephen Christopher Neil Swift | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|||||
Jamie Njoku-Goodwin | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Angela Marie Christine Mallinson | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Sarah Mary Faulder | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||
Laura Wade-Gery | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Janis Elizabeth Susskind | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||
ALASDAIR WILSON ROBERTSON TAIT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SARAH ANNE ZINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
David Andrew Robbie | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.64m | £9.26m | £11.35m | £12.78m | £18.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.95m | £8.94m | £11.11m | £13.30m | £12.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £73.00k | £3.51m | £2.03m | £1.54m | £1.50m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.83m | £4.33m | £3.55m | £4.37m | £9.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.90m | £3.37m | £6.65m | £6.64m | £6.72m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.53m | £275.00k | £854.00k | £1.47m | £1.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £279.00k | £228.00k | £251.00k | £296.00k | £413.00k | |
|
Incwm - Arall | £110.00k | £1.05m | £41.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £808.00k | £917.00k | £52.00k | £86.00k | £283.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.16m | £4.16m | £5.43m | £7.48m | £6.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £383.00k | £511.00k | £563.00k | £544.00k | £550.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £133.00k | £60.00k | £62.00k | £57.00k | £48.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.40m | £4.27m | £5.13m | £5.27m | £5.43m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £46.75m | £45.70m | £46.00m | £46.39m | £46.21m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.34m | £6.91m | £7.27m | £7.18m | £12.82m | |
|
Cyfanswm asedau | £6.67m | £6.10m | £7.74m | £6.63m | £7.46m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.79m | £867.00k | £2.17m | £1.75m | £2.21m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 MAY 1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 SEP 1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 OCT 1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 SEP 1994 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 19 DEC 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 MAR 2020 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 MAY 2020 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14 MAY 2020 as amended on 16 Jul 2022 as amended on 19 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE AND ASSIST IN THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE ARTS AND CRAFTS, INCLUDING THE ARTS OF MUSIC, DRAMA, DANCING, MIME, PAINTING, SCULPTURE AND GRAPHIC ARTS, AND LITERATURE AND POETRY, AND TO EXTEND AND INCREASE THE APPRECIATION, KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE ARTS AND CRAFTS IN ALL THEIR FORMS; 2) TO PROMOTE THE PUBLIC KNOWLEDGE OF THE WORKS OF BENJAMIN BRITTEN AND PETER PEARS; 3) TO PROMOTE THE CONSERVATION OF THE MUSICAL, HISTORICAL AND CULTURAL LEGACIES OF BENJAMIN BRITTEN AND PETER PEARS FOR PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR THROUGH THE MAINTENANCE AND ENHANCEMENT OF THEIR PROPERTIES AND COLLECTIONS; 4) TO ADVANCE EDUCATION IN MATTERS RELATED TO PEACE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; AND 5) TO PROMOTE AND ENCOURAGE ANY OTHER CHARITABLE OBJECT OR PURPOSE AND TO ENGAGE IN ANY FIELD OF CHARITABLE GRANT-MAKING ACTIVITY PERMITTED BY ENGLISH LAW.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Britten Pears Arts
SNAPE MALTINGS CONCERT HALL
SNAPE BRIDGE
SNAPE
SAXMUNDHAM
IP17 1SP
- Ffôn:
- 01728687100
- E-bost:
- enquiries@brittenpearsarts.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window