Dogfen lywodraethu THE BALINT SOCIETY
Rhif yr elusen: 261387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/04/1970 AS AMENDED ON 28/04/1971 AS AMENDED ON 02/05/1972 AS AMENDED ON 30/06/2011 AS AMENDED ON 09 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE DISCUSSION GROUPS USING THE BALINT METHOD, AND RESEARCH AND STUDIES ON THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HEALTH AND SOCIAL CARE, WITH SPECIAL REFERENCE TO THE PROFESSIONAL–PATIENT / CLIENT RELATIONSHIP AND TO DISSEMINATE THIS KNOWLEDGE BEYOND THE SOCIETY FOR THE IMPROVEMENT OF THE CARE OF THE PUBLIC AT LARGE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.