ymddiriedolwyr THE BALINT SOCIETY
Rhif yr elusen: 261387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Amelia Gledhill | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Dr Christopher Brown | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
DR ANDREAS KYRRIS | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Dr Marie King | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Dr Vikram Luthra | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|||||
Dr Raluca Soreanu | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Dr Anne Patterson | Ymddiriedolwr | 16 September 2018 |
|
|
||||
Dr Sylvia Chudley secretary | Ymddiriedolwr | 16 September 2018 |
|
|
||||
Dr Ann Dilys Evans | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.