ymddiriedolwyr THE UPPER ITCHEN VALLEY SOCIETY
Rhif yr elusen: 261576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Marion Labram | Cadeirydd | 18 September 2020 |
|
|||||
Sophie Fiona Parry | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Simon Walter Hugh Ffennell | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
SIMON JEREMY BROADLEY | Ymddiriedolwr | 18 November 2014 |
|
|
||||
LUCY COLLIS | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|||||
RICHARD HENRY COLEMAN | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|||||
ALISON JOSEPHINE STANLEY MATTHEWS MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.