THE STANIER 8F LOCOMOTIVE SOCIETY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preservation in working order of Ex LMS Stanier 8F steam locomotive 48773/8233
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFFREY NOEL RYAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicola Glover | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
||||
David Griffith Jones | Ymddiriedolwr | 29 August 2017 |
|
|
||||
JOHN PEDDER | Ymddiriedolwr | 21 August 2011 |
|
|
||||
DAVID RICHARD MCINTOSH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
TERENCE GODFREY BARRIE DONLAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RODNEY WILLIAM DAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT GEORGE NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.73k | £14.10k | £9.73k | £9.86k | £24.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.14k | £9.84k | £7.43k | £2.76k | £14.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 07 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 05 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ATRICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29TH JUNE 1970
Gwrthrychau elusennol
TO ACQUIRE, PROTECT AND PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND MAINTAIN IN WORKING ORDER THE STEAM LOCOMOTIVE NO.48773 AND ANY LOCOMOTIVE, ROLLING STOCK OR OTHER EQUIPMENT WHETHER FIXED OR MOVABLE OF WHATEVER NATURE CONNECTED WITH THE OPERATION OFA RAILWAY OR FORMERLY BELONGING TO A RAILWAY OPERATING COMPANY OR UNDERTAKING. (FOR DETAILS SEE CLAUSES 3 AND 4 OF MEMORANDUM)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 WREXHAM CLOSE
CALLANDS
WARRINGTON
WA5 9RL
- Ffôn:
- 01992442260
- E-bost:
- blackeight8f@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window